I tjänst:
J 21A: 1945-1954, Antal i Flygvapnet
J 21R: 1949-1957, Antal i Flygvapnet: RA 30 st+4 provflygplan och 30 st RB
Moderator: Sven-Erik Jönsson
av Leif Fredin » 06 mar 2014, 09:56
21374
J 21A-3
Typ SAAB 21
Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Trollhättan
Levererat till F 9 1948-09-10
Godkänt 1948-09-18
Överlämnat till F 15 1950-12-07
Haveri 1951-10-24. Märkning 15-blå J
F 15 flottiljverkstad; modifiering. Påbörjad 1951-10-25 (?), klar 1951-11-05
Kasserat 1952-12-10.
-
Leif Fredin
-
- Inlägg: 3919
- Blev medlem: 23 feb 2008, 11:58
av Bengt Ekbladh » 07 mar 2014, 22:44
21374 J 21A-3
”Du ” måste äta rätt !, kan man väl säga:
Vid flygning F12 till F15 får piloten magsmärtor, som avtog när han gick ner på lägre höjd.
Det visar sig att han ätit fläskkorv och grönsaker före flygningen.
Kommentar från FF: olämpligt vid höghöjdsflygning.
Detta hände 1951-09-19 och motor var nr. 2385.
Leif skriver::
Haveri 1951-10-24. Märkning 15-blå J
F 15 flottiljverkstad; modifiering. Påbörjad 1951-10-25 (?), klar 1951-11-05.
Kasserat 1952-12-10
1951-10-24 har jag ”vådaskott” utan angivet av några kostnader och
Vad innebar ” modifieringen”?
21374 flög ett år så
-
Bengt Ekbladh
-
Återgå till Saab 21
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 0 gäster